Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitz | ||||||
Manfred Weber | PBZ | PBZ Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
Fraktionsmitglieder | ||||||
Maria Goos-Hoefer | PBZ | PBZ Mitglied | Mitglied | 01.10.2015 | 31.05.2019 | von 01.10.2015 bis 31.05.2019 |
Melanie Schneider | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 24.09.2015 | von 01.06.2014 bis 24.09.2015 |