Mitglieder |
Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Ausschussmitglieder |
Stadtrechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Ratsmitglieder |
Stadtrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Ausschussmitglieder |
Sportausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.08.2019 | 30.06.2024 | von 14.08.2019 bis 30.06.2024 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.07.2019 | 30.06.2024 | von 11.07.2019 bis 30.06.2024 |
Schulträgerausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Schulträgerausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Personalausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Haushaltskonsolidierungskommission | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Haushaltskommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.10.2016 | | von 19.10.2016 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 10.07.2014 | bis 10.07.2014 |
Haupt- und Personalausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.07.2014 | 30.06.2024 | von 09.07.2014 bis 30.06.2024 |
Fraktionsmitglieder |
Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Ausschussmitglieder |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |