Ratsmitglieder |
Stadtrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Ausschussmitglieder |
Sportausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
Sportausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 14.08.2019 | 30.06.2024 | von 14.08.2019 bis 30.06.2024 |
Sozialausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 |
Schulträgerausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Schulträgerausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Kulturausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 11.07.2019 | 30.06.2024 | von 11.07.2019 bis 30.06.2024 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.08.2019 | 09.09.2021 | von 14.08.2019 bis 09.09.2021 |
Ausschussmitglieder |
Haushaltskommission | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 19.10.2016 | | von 19.10.2016 |
Hauptausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 10.07.2014 | bis 10.07.2014 |
Haupt- und Personalausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2014 | 31.05.2019 | von 09.07.2014 bis 31.05.2019 |
Haupt- und Personalausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.07.2019 | 30.06.2024 | von 11.07.2019 bis 30.06.2024 |
Fraktionsmitglieder |
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Migration und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 30.11.2014 | bis 30.11.2014 |
Ausschussmitglieder |
Bau- und Umweltausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |